Cara Menghitung Cepat Matematika

Contoh Soal Berhitung - Dalam pembahasan artikel sebelumnya sudah pernah dijelaskan tentang Cara Cepat Menghafal Rumus Matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai cara berhitung epat matematika yang dimana berhitung adalah cara yang selalu dipakai setiap pembelajaran matematika tanpa adanya cara berhitung maka tidak akan komplit kita dalam belajar matematika. Berhitung adalah hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak sekolahan karena guru selalu memberi pelajaran kepada anaknya untuk pintar dalam berhitung agar mudah nantinya dikemudian hari. Kami menyajikan bagaimana menghitung dengan cepat. Untuk lebih jelasnya simaklah ulasan dibawah ini!

Cara Menghitung Cepat Matematika

Cara Menghitung Cepat Matematika

=> Hitunglah hasil dari 46 x 9 = ...
Pembahasan:
 46 x (10 - 1) = 460 - 46 = 414

=> Berapakah jumlah dari 68 x 9 = ...
Pembahasan :
680 - 68 = 612

Untuk perkalian 99, artinya kita mengalikan dengan 100 - 1.
Jadi, 46 x 99 = 46 (100 - 1) = 4. 600 - 46 = 4. 554

Perkalian 11 artinya kita menjumlahkan sepasang angka kecuali bagi angka yang ada dibagian ujung. Masih bingung ya kami akan jelaskan di bawah ini.

Untuk perkalian 436 dengan 11 pertama yang harus dilakukan yaitu mulailah dari kanan ke kiri (harus dimulai dari kanan ke kiri ya jangan dari kiri ke kanan nanti hasilnya bisa salah). Pertama kita tulis angka 6 lalu jumlahkan 6 dengan angka disebelahnya yaitu 3 sehingga didapatkanlah angka 9. Kemudian tuliskan angka 9 tersebut di sebelah kiri 6 dan jumlahkan dengan angka 3 dengan 4 untuk mendapatkan angka 7. Tuliskan angka 7 dan terakhir tuliskan angka yang paling kiri yaitu 4.
Jadi, 436 x 11 = 4796

Gampang kan teman-teman. Gak sulit kok kalau kita mau berusaha. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya ya :)

=> Hitunglah hasil dari 3254 x 1= ...
Pembahasannya:
(3) (3 + 2) (2 + 5) (5 + 4)  (4) =  35794

=> Jumlahkan hasil dari 4657 x 11 = ...
Pembahasan:
(4) (4 + 6) (6 + 5) (5 + 7) (7)

Caranya yaitu pertama mulailah dari kanan tuliskan dengan  angka 7. Setelah itu 5 + 7 = 12. Tuliskan 2 dan simpan angka 1. Kemudian 6 + 5 = 11, tambah 1 yang tadi kita simpan ya = 12. Sekali lagi kita tuliskan 2 dan simpan 1. Setelah itu 4 + 6 = 10, tambah 1 yang tadi kita simpan = 11. Terus tulis 1 dan simpan 1. Terakhir angka paling kiri, 4 tambahkan dengan 1 yang tadi kita simpan ya.
Jadi, hasil dari 467 x 11 = 51227

Kita masuk ke contoh berikutnya ya biar pada gak bingung gitu:
=> 1000 x 5 = 5000
=> 12 x 5 = (12 x 10)/2 = 120/2 = 6
=> 64 x 5 = 640/2 = 320
=> 4286 x 5 = 4286/2 = 21430
Untuk menghitung perkalian 25 kita kalikan dengan 100 (kita tambahkan dua angka 0 dibagian belakang) kemudian dibagi 4.
CATATAN : untuk pembagian dengan 4 kita bisa membagi dengan 2 sebanyak dua kali. Lihatlah contohnya di bawah ini:
=> 64 x 25 = 6400 / 4 = 3200 / 2 = 1600
=> 58 x 25 = 5800 / 4 = 2900 / 2 = 1450

Itulah ulasan materi mengenai Cara Menghitung Cepat Matematika. Mudah kan tidak sampai membuat sakit kepala. Semoga ulasan di atas dapat membantu kalian dalam belajar dan menambah wawasan bagaimana menghitung cepat. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu itu menjaga kita dari segala hal, sedangkan harta kita yang harus menjaganya. Untuk menambah wawasan kalian pelajari juga materi mengenai Cara Belajar Matematika dengan Mudah.
Selamat belajar dan semoga bermanfaat!

0 Response to "Cara Menghitung Cepat Matematika"

Posting Komentar